序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 51.04146% | 406.29万人民币 |
2 | 董兵 | 20.1005% | 160万人民币 |
3 | 刘兆霞 | 10.64196% | 84.71万人民币 |
4 | 刘大卓 | 4.0201% | 32万人民币 |
5 | 李铁军 | 2.13568% | 17万人民币 |
6 | 韩国强 | 2.01005% | 16万人民币 |
7 | 马国兴 | 2.01005% | 16万人民币 |
8 | 边勇 | 2.01005% | 16万人民币 |
9 | 裴英利 | 2.01005% | 16万人民币 |
10 | 韩强 | 1.00503% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙涛
|
|
2 |
冯志国
|
|
3 |
孙铎
|
|
4 |
张丽红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司海林谷粮分公司
|
董兵 | 2015-03-11 |
2 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司下城子分公司
|
董兵 | 2014-12-10 |
3 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司青山分公司
|
姜永海 | 2014-11-27 |
4 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司掺混肥分公司
|
董兵 | 2014-11-21 |
5 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司林口分公司
|
董兵 | 2013-12-18 |
6 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司桦南分公司
|
王宏 | 2012-03-12 |
7 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司依兰分公司
|
王宏 | 2010-05-10 |
8 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司牡丹江分公司
|
董兵 | 2005-11-21 |
9 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司海林分公司
|
董兵 | 2005-10-28 |
10 |
黑龙江倍丰农资集团哈尔滨雨青农资有限公司穆棱镇分公司
|
董兵 | 2005-10-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙涛
|
李彤
|
2 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯志国 [退出]孙铎 [退出]张丽红孙涛 [退出]
|
潘红艳 [新增]马郡奕 [新增]张丽红李彤 [新增]
|
3 | 2022-08-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2018-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
裴英利,冯志国,毕志国,张丽红,孙涛 [退出]
|
冯志国,孙铎,张丽红,孙涛 [新增]
|
5 | 2017-07-11 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
孙涛曹凤荣 [退出]满永平 [退出]董兵 [退出]
|
裴英利 [新增]冯志国 [新增]毕志国 [新增]张丽红 [新增]孙涛
|
7 | 2017-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
曹凤荣
|
孙涛
|
8 | 2017-07-11 | 许可经营项目变更变更 |
有毒品(按许可证规定的范围从事经营,危险化学品经营许可证有效期至2016年12月3日)。
|
|
9 | 2017-07-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
经销化肥、复合肥、有机肥、微生物肥、农膜、农业机械、农具、建筑材料、有色金属、化工产品、土畜产品、农副产品、粮油、不再分装的包装种子。法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外。复混肥料制造(限分支机构经营)。
|
经销化肥、复合肥、有机肥、微生物肥、农膜、农业机械、农具、建筑材料、有色金属、化工产品、土畜产品、农副产品、成品粮(不含预包装食品)、不再分装的包装种子。法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外。复混肥料制造(限分支机构经营)。
|
10 | 2015-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
裴英利 [退出]董兵李艳 [退出]满永平曹凤荣孙涛
|
董兵满永平曹凤荣孙涛
|