序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虎林市粮油食品总公司 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 虎林市东贸制米厂 | 15% | 150.0万人民币 |
3 | 虎林市金谷米业有限公司 | 15% | 150.0万人民币 |
4 | 虎林市制米厂 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 虎林市大骅米业有限公司 | 3% | 30.0万人民币 |
6 | 黑龙江虎林市远程食品有限公司 | 2% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆一波
|
|
2 |
赵永安
|
|
3 |
徐太民
|
|
4 |
潘润平
|
|
5 |
孔骁雁
|
|
6 |
李小虎
|
|
7 |
于瑛
|
|
8 |
刘秋实
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绿都集团股份有限公司北粮分公司
|
林海 | 2020-11-03 |
2 |
绿都集团股份有限公司虎林市粮食检验服务中心
|
于文礼 | 2019-07-24 |
3 |
绿都集团股份有限公司郑州分公司
|
党振 | 2017-06-29 |
4 |
绿都集团股份有限公司小木河分公司
|
张延波 | 2015-10-12 |
5 |
绿都集团股份有限公司郫县分公司
|
谷宏 | 2015-05-28 |
6 |
绿都集团股份有限公司宝东分公司
|
徐海 | 2012-06-08 |
7 |
绿都集团股份有限公司凯北分公司
|
姜秀军 | 2012-06-08 |
8 |
绿都集团股份有限公司杨岗分公司
|
李瑞玲 | 2012-06-04 |
9 |
绿都集团股份有限公司虎林分公司
|
刘志忠 | 2012-06-01 |
10 |
绿都集团股份有限公司虎林第二分公司
|
李杰 | 2012-01-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘明洋 [退出]于瑛李小虎赵永安潘润平陶进宇 [退出]陆一波刘秋实
|
于瑛李小虎赵永安潘润平陆一波刘秋实孔骁雁 [新增]徐太民 [新增]
|
3 | 2021-09-26 | 分公司/分支机构备案变更 |
|
绿都集团股份有限公司虎林市粮食检验服务中心;绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
4 | 2021-09-26 | 分公司/分支机构备案 |
绿都集团股份有限公司虎林市粮食检验服务中心;绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
绿都集团股份有限公司虎林市粮食检验服务中心;绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
5 | 2021-09-20 | 分公司/分支机构备案变更 |
|
绿都集团股份有限公司虎林市粮食检验服务中心;绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
6 | 2021-09-20 | 分公司/分支机构备案 |
绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
绿都集团股份有限公司虎林市粮食检验服务中心;绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
7 | 2020-11-03 | 分公司/分支机构备案变更 |
|
绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
8 | 2020-11-03 | 分公司/分支机构备案 |
绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
绿都集团股份有限公司北粮分公司;绿都集团股份有限公司东方红分公司;绿都集团股份有限公司虎林第二分公司;绿都集团股份有限公司北京展销处;绿都集团股份有限公司通河分公司;绿都集团股份有限公司西安销售处;乌鲁木齐市沙依巴成区绿都粮油经销处;绿都集团股份有限公司小木河分公司;
|
9 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
刘明洋于瑛李小虎赵永安潘润平陶进宇陆一波刘秋实
|
10 | 2020-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
陆一波
|