序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
惠鹏鹰
|
王玉成
|
2 | 2016-11-28 | 许可经营项目变更变更 |
其他;
|
|
3 | 2016-11-28 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)(经营证券业务许可证有效期至2016年11月26日)。**。
|
证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。
|
4 | 2014-05-26 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)(经营证券经营机构营业许可证有效期至2016年11月26日)。**。
|
证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)(经营证券业务许可证有效期至2016年11月26日)。**。
|