序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方伟 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 李晓龙 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 其他事项备案 |
侯振涛:*%;高航:*%;
|
方伟:*%;李晓龙:*%;
|
2 | 2021-01-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
侯振涛:*%; [退出]高航:*%; [退出]
|
方伟:*%; [新增]李晓龙:*%; [新增]
|
4 | 2020-06-05 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
计算机软件开****;销售:五金工具、化工产品(不含危险化学品)、钢材、办公用品、润滑油、灯具、服装鞋帽、体育用品、日用百货、普通机械;汽车尾气治理技术服务。
|
计算机软件开****;遥感监测设备销售及技术服务;环境影响评价服务;环境评估服务;环境服务质量评价;先进环保技术设备和环保材料及药剂评价;环保设施运行效果、环保设施运营评价;环境保护监测服务;汽车零配件、五金产品、化工产品(不含危险化学品)、钢材、办公用品、润滑油、灯具、日用百货、普通机械的销售;汽车尾气治理技术服务;非道路移动机械尾气排放检测服务。
|
5 | 2020-06-05 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2018-09-27 | 经营方式变更变更 |
其他
|
无
|
7 | 2018-09-27 | 其他事项备案变更 |
*****0
|
*****0
|
8 | 2018-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
高航于春光 [退出]
|
高航方伟 [新增]
|
9 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
于春光
|
方伟
|
10 | 2014-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
侯振涛 [退出]高航
|
于春光 [新增]高航
|