序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶振球 | 90% | 270.0万人民币 |
2 | 张海雄 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海雄
|
|
2 |
陈孟忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
和平县信和物业管理有限公司信和购物中心
|
叶振球 | 2011-05-25 |
2 |
和平县信和物业管理有限公司信和食府
|
黄丽珍 | 2011-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-20 | 章程备案 |
备案新章程
|
章程
|
2 | 2017-10-20 | 企业类型变更 |
1151
|
1130
|
3 | 2017-10-20 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2017-10-20 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2015-12-29 | 营业期限 |
2015-12-10
|
|
6 | 2013-12-18 | 章程备案 |
|
备案新章程
|
7 | 2013-12-18 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
8 | 2013-12-18 | 股东备案 |
执行董事,经理;陈孟忠,监事
|
陈孟忠,监事;张海雄,执行董事,经理 [新增]
|
9 | 2013-12-18 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2013-12-18 | 股东备案 |
陈孟忠,监事;叶振球,经理; [退出]张海雄,执行董事
|
陈孟忠,监事;张海雄,执行董事,经理
|