序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 裴影 | 51% | 10.2万人民币 |
2 | 王立辉 | 49% | 9.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
裴影
|
|
2 |
徐忠岩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
黑龙江泰能电力设计有限公司大连分公司
|
隋梦麒 | 2019-05-15 |
2 |
黑龙江泰能电力设计有限公司石家庄分公司
|
刘勇 | 2018-06-20 |
3 |
黑龙江泰能电力设计有限公司瑞腾分公司
|
李伟华 | 2016-05-18 |
4 |
黑龙江泰能电力设计有限公司呼兰分公司
|
王伟东 | 2016-01-11 |
5 |
牡丹江瑞腾电力设计有限公司穆棱分公司
|
李伟华 | 2015-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
600
|
20.000000( - 96.66667% )
|
2 | 2022-01-07 | 其他事项备案 |
裴影:51%;王立辉:49%;
|
王立辉:49%;裴影:51%;
|
3 | 2022-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
裴影:51%;王立辉:49%;
|
王立辉:49%;裴影:51%;
|
4 | 2022-01-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-12-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
黑龙江省牡丹江市东安区东小一条路日照街36号
|
黑龙江省牡丹江市西安区西三条路平安街海洋小区2号综合楼701室
|
6 | 2021-12-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2021-01-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-01-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
裴影:*%;徐忠岩:*%; [退出]
|
王立辉:*%; [新增]裴影:*%;
|
9 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
徐忠岩刘勇 [退出]
|
徐忠岩裴影 [新增]
|
10 | 2020-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘勇
|
裴影
|