序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何德平 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何德平
|
|
2 |
何健
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司五大连池市分公司
|
杨翠英 | 2019-07-25 |
2 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司满洲里分公司
|
薛伟榕 | 2013-11-21 |
3 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司北安分公司
|
冉立仁 | 2010-06-18 |
4 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司鹏瑞分公司
|
赵鹏辉 | 2010-04-13 |
5 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司卫辉分公司
|
许伟 | 2009-05-13 |
6 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司防水分公司
|
张国瑞 | 2008-09-03 |
7 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司海鸥宾馆
|
卢月明 | 2008-01-22 |
8 |
黑河市昌辉房地产开****有限公司湘食园
|
卢月明 | 2008-01-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-20 | 分公司/分支机构备案变更 |
|
黑河市昌辉房地产开****有限公司五大连池市分公司;
|
2 | 2021-09-20 | 分公司/分支机构备案 |
|
黑河市昌辉房地产开****有限公司五大连池市分公司;
|