序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王雷 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雷
|
|
2 |
刘庆双
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绥棱县顺诚房地产中介有限公司第三分公司
|
张鑫 | 2020-12-31 |
2 |
绥棱县顺诚房地产中介有限公司第二分公司
|
孙丽娜 | 2020-12-12 |
3 |
绥棱县顺诚房地产中介有限公司金都分公司
|
王雷 | 2019-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 分公司/分支机构备案 |
绥棱县顺诚房地产中介有限公司第三分公司;
|
绥棱县顺诚房地产中介有限公司第三分公司;
|
2 | 2020-12-31 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
绥棱县顺诚房地产中介有限公司第三分公司;
|