序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王洪军 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪军
|
|
2 |
李淑娟
|
|
3 |
薛立伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司五分店
|
王洪军 | 2021-05-20 |
2 |
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司三分店
|
王洪军 | 2021-03-23 |
3 |
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司四分店
|
王洪军 | 2021-03-18 |
4 |
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司瑞居分公司
|
王洪军 | 2020-06-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 分公司/分支机构备案 |
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司瑞居分公司;
|
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司瑞居分公司;
|
2 | 2020-06-02 | 分公司/分支机构备案变更 |
无
|
青冈县瑞居房地产中介服务有限公司瑞居分公司;
|
3 | 2019-07-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
青冈县立新街北苑新邨30号楼1层108号
|
青冈县地税小区北栋商服东十七门
|
4 | 2019-07-29 | 章程备案变更 |
无
|
无
|