序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-21 | 其他事项备案 |
无
|
***********@***.com
|
2 | 2020-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王明臣
|
王明臣
|
3 | 2020-08-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
其他综合零售(须经前置审批未获批准的项目除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售***
|
预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售、其他综合零售***
|
4 | 2020-08-21 | 其他事项备案 |
无
|
151700
|
5 | 2020-08-21 | 其他事项备案 |
无
|
*****
|
6 | 2016-06-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-10-19
|
2019-10-18
|