序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张啸天 | 0.990099% | 50万(元) |
2 | 张岩刚 | 99.009901% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周朵梅
|
监事 |
2 |
张岩刚
|
执行董事 |
3 |
肖阳
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京乾建绿化工程有限公司北臧村分公司
|
高峰 | 2018-03-16 |
2 |
北京乾建绿化工程有限公司大兴分公司
|
李国强 | 2019-07-24 |
3 |
北京乾建绿化工程有限公司密云分公司
|
朱继红 | 2012-09-04 |
4 |
北京乾建绿化工程有限公司昌平分公司
|
康勇 | 2013-02-06 |
5 |
北京乾建绿化工程有限公司海南分公司
|
李国强 | 2017-05-16 |
6 |
北京乾建绿化工程有限公司第一分公司
|
白海峰 | 2022-06-10 |
7 |
北京乾建绿化工程有限公司第二分公司
|
季辰亚 | 2013-01-08 |
8 |
北京乾建绿化工程有限公司第五分公司
|
朝长道 | 2012-12-11 |
9 |
北京乾建绿化工程有限公司第六分公司
|
宋希良 | 2013-02-27 |
10 |
北京乾建绿化工程有限公司第四分公司
|
吴传合 | 2012-12-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 经营范围 |
园林绿化设计、施工;施工总承包;技术咨询;销售、种植、租摆花卉、苗木;销售有机肥料;垂钓;农业观光;专业承包;园林绿化管理;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;汽车租赁;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年03月09日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
园林绿化设计、施工;施工总承包;技术咨询;销售、种植、租摆花卉、苗木;销售有机肥料;垂钓;农业观光;专业承包;园林绿化管理;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;汽车租赁;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2025年02月18日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-07-31 | 注册资本 |
5000万
|
5050万
|
3 | 2020-07-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔敬师,高淑云,张岩刚*
|
肖阳,张岩刚*,周朵梅
|
4 | 2020-07-31 | 经营范围 |
园林绿化设计、施工;施工总承包;技术咨询、培训;销售、种植、租摆花卉、苗木;销售有机肥料;垂钓;农业观光;专业承包;园林绿化管理;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年03月09日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
园林绿化设计、施工;施工总承包;技术咨询;销售、种植、租摆花卉、苗木;销售有机肥料;垂钓;农业观光;专业承包;园林绿化管理;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;汽车租赁;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年03月09日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-07-31 | 投资人 |
北京乾建建筑装饰工程有限责任公司,企业法人,高淑云,自然人股东,张岩刚*,自然人股东
|
张啸天,自然人股东,张岩刚*,自然人股东
|
6 | 2016-01-22 | 注册资本 |
3050万
|
5000万
|
7 | 2012-10-29 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2012-10-29 | 经营范围 |
普通货运;园林绿化设计、施工;施工总承包;技术咨询、培训;销售、种植、租摆花卉、苗木;销售有机肥料;垂钓;农业观光;专业承包。
|
普通货运;园林绿化设计、施工;施工总承包;技术咨询、培训;销售、种植、租摆花卉、苗木;销售有机肥料;垂钓;农业观光;专业承包;园林绿化管理。
|
9 | 2011-11-28 | 认缴的出资额,实缴的出资额 |
1 张岩刚* 1300 自然人股东; 2 北京乾建建筑装饰工程有限责任公司 800 企业法人; 3 高淑云 400 自然人股东;
|
1 张岩刚* 1850 自然人股东; 2 北京乾建建筑装饰工程有限责任公司 800 企业法人; 3 高淑云 400 自然人股东;
|
10 | 2011-11-28 | 注册资本 |
2500 万元
|
3050 万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |