序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京空港物业管理集团 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭松林
|
监事 |
2 |
胡秀娟
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京空港天龙绿化工程有限公司天津分公司
|
胡秀娟 | 2009-11-18 |
2 |
北京空港天龙绿化工程有限公司门头沟分公司
|
信丽莉 | 2010-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡秀娟*,晁广洲
|
胡秀娟*,彭松林
|
2 | 2018-01-26 | 法定代表人 |
刘亚明
|
胡秀娟
|
3 | 2018-01-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘亚明*,晁广洲
|
胡秀娟*,晁广洲
|
4 | 2017-02-23 | 法定代表人 |
戴鹏
|
刘亚明
|
5 | 2017-02-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴鹏*,单宝录,晁广洲
|
刘亚明*,晁广洲
|
6 | 2017-01-24 | 营业期限 |
-
|
-
|
7 | 2015-12-24 | 法定代表人 |
单宝录
|
戴鹏
|
8 | 2015-12-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
单宝录*,晁广洲
|
戴鹏*,单宝录,晁广洲
|
9 | 2010-10-29 | 法定代表人 |
张金德
|
单宝录
|
10 | 2010-10-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 张金德* 执行董事; 2 张金德* 经理; 3 晁广洲 监事;
|
1 单宝录* 执行董事; 2 单宝录* 经理; 3 晁广洲 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |