序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙秀英 | 50% | 25万(元) |
2 | 杜成印 | 25% | 12.5万(元) |
3 | 杜祎晨 | 12.5% | 6.3万(元) |
4 | 杜祎萌 | 12.5% | 6.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙秀英
|
监事 |
2 |
杜成印
|
执行董事 |
3 |
秦冬冬
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙佳卉,孙秀英,于云明*
|
杜成印,秦冬冬*,孙秀英
|
2 | 2022-01-24 | 法定代表人 |
于云明
|
秦冬冬
|
3 | 2017-01-19 | 法定代表人 |
孙佳卉
|
于云明
|
4 | 2017-01-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙佳卉*,孙秀英
|
孙佳卉,孙秀英,于云明*
|
5 | 2014-12-15 | 营业期限 |
-
|
-
|
6 | 2009-04-27 | 实缴出资备案 |
-
|
孙秀英,自然人股东;孙佳卉,自然人股东;
|
7 | 2006-08-01 | 经营范围变更 |
修理汽车;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(其中“修理汽车”需要取得批准之后,方可经营;实缴注册资本50万元。)
|
二类小型车维修。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |