序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于忠臣 | 20% | 100万(元) |
2 | 王金义 | 40% | 200万(元) |
3 | 钟利怀 | 20% | 100万(元) |
4 | 马羚毓 | 20% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于忠臣
|
经理 |
2 |
王金义
|
执行董事 |
3 |
钟利怀
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭晓利,王金义*,于忠臣
|
王金义*,于忠臣,钟利怀
|
2 | 2016-02-24 | 投资人 |
郭晓利,自然人股东,马羚毓,自然人股东,王金义*,自然人股东,于忠臣,自然人股东,钟利怀,自然人股东
|
马羚毓,自然人股东,王金义*,自然人股东,于忠臣,自然人股东,钟利怀,自然人股东
|
3 | 2015-09-23 | 经营范围 |
住宿;正餐;销售酒、饮料;组织体育活动(承办体育比赛除外);会议服务;武术培训。
|
住宿;正餐;销售酒、饮料;组织体育活动(承办体育比赛除外);会议服务;武术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
4 | 2012-06-20 | 注册资本 |
6万元
|
500万元
|
5 | 2012-06-20 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
1 王金义* 1 自然人股东; 2 于忠臣 1 自然人股东; 6 钟利怀 1 自然人股东; 3 王金山 1 自然人股东; 4 郭晓利 1 自然人股东; 5 马羚毓 1 自然人股东;
|
1 王金义* 100 自然人股东; 2 于忠臣 100 自然人股东; 5 钟利怀 100 自然人股东; 3 马羚毓 100 自然人股东; 4 郭晓利 100 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |