序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文涛 | 9% | 9万(元) |
2 | 程路遥 | 21% | 21万(元) |
3 | 蔡玉燕 | 70% | 70万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡玉燕
|
经理,执行董事 |
2 |
赵莉
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 投资人 |
蔡玉燕*,自然人股东,张文涛,自然人股东
|
蔡玉燕*,自然人股东,程路遥,自然人股东,张文涛,自然人股东
|
2 | 2021-12-03 | 注册资本 |
10万
|
100万
|
3 | 2020-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
廖毅,张文涛*
|
蔡玉燕*,赵莉
|
4 | 2020-06-24 | 法定代表人 |
张文涛
|
蔡玉燕
|
5 | 2017-04-19 | 经营范围 |
网络技术服务;经济信息咨询(不含中介);市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
网络技术服务;经济信息咨询(不含中介);市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
6 | 2015-08-18 | 住所 |
北京市朝阳区东土城路8号A座25层A25A
|
北京市朝阳区东土城路8号(A座19E)
|
7 | 2011-10-28 | 投资人 |
1 张文涛 9 自然人股东; 2 廖毅 1 自然人股东;
|
2 蔡玉燕* 1 自然人股东;1 张文涛 9 自然人股东;
|
8 | 2011-02-16 | 住所 |
北京市西城区八步口胡同3号
|
北京市朝阳区东土城路8号A座25层A25A
|
9 | 2009-07-06 | 一般经营项目变更 |
法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
|
网络技术服务;经济信息咨询(不含中介);市场调查。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |