序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Flash Group Hong Kong Limited | 100% | 10,000万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴亚红
|
监事 |
2 |
狄玮杰
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 注册资本 |
3000万美元
|
7000万美元
|
2 | 2019-10-28 | 注册资本 |
1000万美元
|
3000万美元
|
3 | 2019-03-06 | 注册资本 |
250万美元
|
1000万美元
|
4 | 2019-01-31 | 住所 |
北京市朝阳区锦芳路1号院10号楼16层1605
|
北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼24层2-2402
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |