序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京天一金网科技有限公司 | 75% | 3,000万(元) |
2 | 赛尔投资有限公司 | 25% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付晓东
|
经理,董事 |
2 |
刘勇
|
董事 |
3 |
吴建平
|
董事 |
4 |
张宝允
|
监事 |
5 |
张新宇
|
董事长 |
6 |
徐勇峰
|
监事 |
7 |
陈洁文
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
付晓东,练新,吕季龙,吴建平,徐勇峰,张新宇*,张馨伦
|
陈洁文,付晓东,刘勇,吴建平,徐勇峰,张宝允,张新宇*
|
2 | 2016-09-02 | 住所 |
北京市海淀区中关村东路1号院8号楼10层B1001
|
北京市朝阳区百子湾西里402号楼2011房
|
3 | 2016-02-23 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;从事互联网文化活动。(从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务(不含网站接入)、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2019年01月23日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务(不含网站接入)、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2015-11-23 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务。
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;从事互联网文化活动。(从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
5 | 2013-06-27 | 法定代表人 |
代粤生
|
张新宇
|
6 | 2013-01-28 | 注册资本 |
1000万元
|
4000万元
|
7 | 2013-01-28 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 |
1 北京天一金网科技有限公司 750 企业法人; 2 赛尔投资有限公司 250 企业法人;
|
1 北京天一金网科技有限公司 3000 企业法人; 2 赛尔投资有限公司 1000 企业法人;
|
8 | 2012-07-11 | 法定代表人 |
李红勋
|
代粤生
|
9 | 2012-07-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 吴建平 董事; 3 付晓东 董事;1 李红勋* 董事长; 4 卜艳艳 董事; 5 朱茂伟 董事; 6 李红勋* 经理; 7 吕延振 监事会主席; 8 左勇 监事; 9 喻银军 监事;
|
3 吴建平 董事; 5 付晓东 董事; 7 徐勇峰 监事;1 代粤生* 董事长; 2 吕季龙 董事; 4 欧柏 董事; 6 代粤生* 经理; 8 张馨伦 监事;
|
10 | 2012-07-11 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 |
1 北京市阳光亚信咨询服务有限公司 750 企业法人; 2 赛尔投资有限公司 250 企业法人;
|
1 北京天一金网科技有限公司 750 企业法人; 2 赛尔投资有限公司 250 企业法人;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |