序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中博华创中小企业投资控股有限公司 | 95% | 4,757.6万(元) |
2 | 班艳民 | 5% | 250.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
班艳民
|
执行董事,经理 |
2 |
靳挺
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中储融信(北京)股权投资基金管理有限公司石家庄分公司
|
贾卧龙 | 2013-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-14 | 住所 |
北京市朝阳区八里庄西里甲15号楼1—3号5层505室
|
北京市朝阳区建国路93号院8号楼1至2层103
|
2 | 2012-02-02 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2012-02-02 | 投资人 |
1 邓东方 5008 自然人股东;
|
2 班艳民* 250.4 自然人股东;1 中博华创中小企业投资控股有限公司 4757.6 法人股东;
|
4 | 2012-02-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 邓东方* 执行董事; 2 邓东方* 经理; 3 明钢勇 监事;
|
1 班艳民* 执行董事; 2 班艳民* 经理; 3 靳挺 监事;
|
5 | 2012-02-02 | 住所 |
北京市朝阳区光华路12号A座1号楼3层312室
|
北京市朝阳区八里庄西里甲15号楼1—3号5层505室
|
6 | 2012-02-02 | 法定代表人 |
邓东方
|
班艳民
|
7 | 2011-10-14 | 投资人 |
1 严红涛 5008 自然人股东
|
1 邓东方 5008 自然人股东
|
8 | 2011-10-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 邓东方* 执行董事 2 邓东方* 经理 3 严红涛 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 邓东方* 执行董事 2 邓东方* 经理 3 明钢勇 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |