序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国移动通信有限公司 | 52.44% | 609,756.1万(元) |
2 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 39.56% | 460,000万(元) |
3 | 中国移动通信集团有限公司 | 8% | 93,022.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘巍
|
董事 |
2 |
向华翔
|
董事 |
3 |
曹迎春
|
监事会主席 |
4 |
朱毅
|
董事长 |
5 |
王俊侠
|
董事 |
6 |
王涛
|
监事 |
7 |
胡宇霆
|
总经理,董事 |
8 |
薄勇
|
监事 |
9 |
陈静
|
董事 |
10 |
黄杰
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
白涛,曹迎春,胡宇霆,黄杰,刘巍,潘文彬,向华翔,肖国良,张楠,朱毅*
|
曹迎春,胡宇霆,黄杰,刘巍,潘文彬,王俊侠,向华翔,肖国良,张楠,朱毅*
|
2 | 2019-01-11 | 法定代表人 |
朱敏
|
朱毅
|
3 | 2018-03-13 | 股东改变姓名或名称 |
中国移动通信集团北京有限公司,企业法人,中国移动通信集团公司,企业法人,中国移动通信有限公司,企业法人
|
中国移动通信集团北京有限公司,企业法人,中国移动通信集团有限公司,企业法人,中国移动通信有限公司,企业法人
|
4 | 2016-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹迎春,刘阳,潘文彬,向华翔,肖国良,薛涛海*,朱敏,朱毅*
|
曹迎春,黄杰,刘阳,潘文彬,向华翔,肖国良,朱敏*,朱毅*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |