序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 信银(香港)投资有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余勇
|
董事 |
2 |
张威
|
董事 |
3 |
杨自力(NICK YOUNG)
|
董事 |
4 |
王鑫
|
董事 |
5 |
郭鹏
|
监事 |
6 |
陈征宇
|
董事长 |
7 |
陈晓
|
总经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 | 法定代表人 |
于秀东
|
陈征宇
|
2 | 2020-12-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈晓,郭鹏,匡彦华,李淑霞,马士雷,于秀东*,鄢梅子
|
陈晓,陈征宇*,郭鹏,王鑫,杨自力(NICK YOUNG),余勇,张威
|
3 | 2019-08-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭鹏,匡彦华,李淑霞,马士雷,于秀东*,鄢梅子
|
陈晓,郭鹏,匡彦华,李淑霞,马士雷,于秀东*,鄢梅子
|
4 | 2016-08-11 | 股东改变姓名或名称 |
振华国际财务有限公司,外国(地区)企业
|
信银(香港)投资有限公司,外国(地区)企业
|
5 | 2015-09-07 | 企业名称 |
信银振汇(北京)股权投资基金管理有限公司
|
信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司
|
6 | 2015-06-25 | 法定代表人 |
胡罡
|
于秀东
|
7 | 2015-06-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭鹏,贺劲松,胡罡*,芦苇,宋培华,于秀东
|
郭鹏,匡彦华,李淑霞,马士雷,于秀东*,鄢梅子
|
8 | 2015-06-25 | 住所 |
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号104室
|
北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
|
9 | 2015-05-07 | 投资人 |
北京惠旭金信投资管理有限公司,企业法人,广州合辉创投资有限公司,企业法人,杭州磐源投资有限公司,企业法人,振华国际财务有限公司,外国(地区)企业
|
振华国际财务有限公司,外国(地区)企业
|
10 | 2015-05-07 | 企业类型 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(台港澳法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |