序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史凯娜 | 34.482759% | 20万(元) |
2 | 邹德洋 | 65.517241% | 38万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史凯娜
|
监事 |
2 |
田万乐
|
总经理,执行董事 |
3 |
田雪辉
|
监事 |
4 |
邹德洋
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 经营范围 |
从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;物业管理;出租办公用房;住房租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
房地产经纪服务;房地产信息咨询;物业管理;出租办公用房;住房租赁经营;销售日用品、家用电器、五金交电、灯具、家具、卫生间用具、陶瓷制品;票务代理;市场调查;供应链管理;法律咨询(律师执业活动除外);企业管理;税务服务;汽车租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-12-15 | 住所 |
北京市朝阳区望京园402号楼34层3921
|
北京市朝阳区花家地西里302号楼1层底商2室02号
|
3 | 2020-04-26 | 住所 |
北京市朝阳区望京园402号楼21层2519
|
北京市朝阳区望京园402号楼34层3921
|
4 | 2019-10-21 | 住所 |
北京市朝阳区望京园402号楼8层905
|
北京市朝阳区望京园402号楼21层2519
|
5 | 2019-01-28 | 法定代表人 |
史凯娜
|
邹德洋
|
6 | 2019-01-28 | 住所 |
北京市朝阳区通惠家园惠生园13号楼1层104
|
北京市朝阳区望京园402号楼8层905
|
7 | 2019-01-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
史凯娜*,邹德洋*
|
史凯娜,邹德洋*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |