序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王金奎 | 56.666667% | 340万(元) |
2 | 赵秀生 | 43.333333% | 260万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王金奎
|
执行董事,经理 |
2 |
赵秀生
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
王金奎*,赵凤玲
|
王金奎*,赵秀生
|
2 | 2016-07-19 | 投资人 |
孙利,自然人股东,赵凤玲,自然人股东
|
王金奎*,自然人股东,赵秀生,自然人股东
|
3 | 2016-03-21 | 企业名称 |
北京爱户众乐拆迁有限公司
|
北京兴洧拆迁有限公司
|
4 | 2015-05-07 | 住所 |
北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号2号楼315室
|
北京市大兴区黄村镇兴政街甲23号2幢一层101、102室
|
5 | 2015-04-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡学安*,赵凤玲
|
王金奎*,赵凤玲
|
6 | 2015-04-17 | 法定代表人 |
胡学安
|
王金奎
|
7 | 2007-05-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200
|
400
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |