序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯文雪 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯建伟
|
监事 |
2 |
冯文雪
|
财务负责人,执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京众博缘物业管理有限公司河北分公司
|
贺建峰 | 2014-12-25 |
2 |
北京众博缘物业管理有限公司阳泉分公司
|
马玉华 | 2021-09-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-21 | 投资人 |
耿文文,自然人股东
|
冯文雪*,自然人股东
|
2 | 2019-09-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯建伟,耿文文*
|
冯建伟,冯文雪*
|
3 | 2019-09-29 | 法定代表人 |
耿文文
|
冯文雪
|
4 | 2017-11-02 | 投资人 |
孙凤丽,自然人股东
|
耿文文,自然人股东
|
5 | 2017-11-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯建伟,孙凤丽*
|
冯建伟,耿文文*
|
6 | 2017-11-02 | 法定代表人 |
孙凤丽
|
耿文文
|
7 | 2017-11-02 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2016-11-24 | 股东改变姓名或名称 |
贺义忠,自然人股东,肖爱辉,自然人股东
|
孙凤丽,自然人股东
|
9 | 2016-11-24 | 住所 |
北京市丰台区太平桥西里27号楼一层106室
|
北京市丰台区太平桥西里27号楼二层211室
|
10 | 2016-11-24 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |