序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉秀 | 20% | 20万(元) |
2 | 刘蕴 | 20% | 20万(元) |
3 | 张戈 | 20% | 20万(元) |
4 | 王爱静 | 20% | 20万(元) |
5 | 高扬 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丹尼
|
董事 |
2 |
刘焕丽
|
董事 |
3 |
刘蕴
|
经理,董事长 |
4 |
徐磊
|
监事 |
5 |
韦兆龙
|
董事 |
6 |
马睿思
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 住所 |
北京市朝阳区光华路5号院2号楼11层1201内1105室
|
北京市朝阳区金和东路20号院2号楼5至45层501内29层12单元
|
2 | 2020-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
丹尼,范爱迪,刘焕丽,刘蕴*,韦兆龙,徐磊
|
丹尼,刘焕丽,刘蕴*,马睿思,韦兆龙,徐磊
|
3 | 2019-03-07 | 投资人 |
高扬,自然人股东,刘蕴*,自然人股东,路哲,自然人股东,王爱静,自然人股东,张戈,自然人股东
|
高扬,自然人股东,刘玉秀,自然人股东,刘蕴*,自然人股东,王爱静,自然人股东,张戈,自然人股东
|
4 | 2018-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
丹尼,范爱迪,黄蔚,刘蕴*,韦兆龙,徐磊
|
丹尼,范爱迪,刘焕丽,刘蕴*,韦兆龙,徐磊
|
5 | 2018-08-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
丹尼,范爱迪,黄蔚,刘蕴*,吕迪龙,徐磊
|
丹尼,范爱迪,黄蔚,刘蕴*,韦兆龙,徐磊
|
6 | 2018-05-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
丹尼,范爱迪,刘蕴*,吕迪龙,施铭蓉,徐磊
|
丹尼,范爱迪,黄蔚,刘蕴*,吕迪龙,徐磊
|
7 | 2017-01-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
丹尼,刘蕴*,陆蔼礼,吕迪龙,施铭蓉,王雅玲
|
丹尼,范爱迪,刘蕴*,吕迪龙,施铭蓉,徐磊
|
8 | 2015-11-23 | 投资人 |
刘丽红,自然人股东,刘蕴*,自然人股东,路哲,自然人股东,王爱静,自然人股东,张戈,自然人股东
|
高扬,自然人股东,刘蕴*,自然人股东,路哲,自然人股东,王爱静,自然人股东,张戈,自然人股东
|
9 | 2015-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
丹尼,刘蕴*,陆蔼礼,吕迪龙,施铭蓉,王雅玲
|
丹尼,刘蕴*,陆蔼礼,吕迪龙,施铭蓉,王雅玲
|
10 | 2015-06-08 | 企业名称 |
北京世华达信房地产评估有限公司
|
北京世邦魏理仕房地产评估有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |