序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中电建路桥集团有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晖
|
经理 |
2 |
武斌忠
|
执行董事 |
3 |
白卫广
|
监事 |
4 |
钟婷婷
|
财务负责人 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京华源水利水电工程咨询公司大河家水电站工程监理处
|
张登友 | 2014-01-14 |
2 |
北京华源水利水电工程咨询公司福州分公司
|
田进先 | 2001-02-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 法定代表人 |
李建宇
|
武斌忠
|
2 | 2021-07-20 | 住所 |
北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座7层08室
|
北京市丰台区汽车博物馆东路8号院5号楼6层601
|
3 | 2020-10-30 | 法定代表人 |
成子桥
|
李建宇
|
4 | 2015-12-22 | 法定代表人 |
白英贵
|
成子桥
|
5 | 2014-10-14 | 住所 |
北京市东城区体育馆路法华南里14楼7-102室
|
北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座7层08室
|
6 | 2014-08-12 | 投资人 |
中国水利水电建设集团公司,企业法人
|
中电建路桥集团有限公司,法人股东
|
7 | 2014-01-06 | 企业类型 |
全民所有制
|
有限责任公司(法人独资)
|
8 | 2014-01-06 | 企业名称 |
北京华源水利水电工程咨询公司
|
北京华源水利水电工程咨询有限公司
|
9 | 2014-01-06 | 注册资本 |
100万元
|
2930.46万元
|
10 | 2014-01-06 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
1 中国水利水电建设集团公司 100 企业法人;
|
1 中国水利水电建设集团公司 2930.46 企业法人;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |