序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑宏洋 | 100% | 588万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁巨花
|
监事 |
2 |
郑宏洋
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京敬业瑞之工程咨询有限公司张家口分公司
|
高磊 | 2019-09-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-08 | 住所 |
北京市海淀区复兴路21号1幢15层1505
|
北京市丰台区丰台北路18号院1号楼7层701内712室
|
2 | 2021-08-30 | 企业名称 |
北京敬业瑞之工程咨询有限公司
|
北京税联网工程管理有限公司
|
3 | 2021-03-16 | 投资人 |
牛保利,自然人股东,殷殿懿,自然人股东,郑彦臣,自然人股东
|
牛保利,自然人股东,殷殿懿,自然人股东,郑宏洋*,自然人股东
|
4 | 2021-03-16 | 法定代表人 |
郑彦臣
|
郑宏洋
|
5 | 2021-03-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
袁巨花,郑彦臣*
|
袁巨花,郑宏洋*
|
6 | 2021-03-16 | 营业期限 |
-
|
-
|
7 | 2020-11-19 | 登记管辖变更 |
北京市朝阳区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
8 | 2020-08-17 | 投资人 |
刘鸿群,自然人股东,牛保利,自然人股东,殷殿懿,自然人股东,郑彦臣,自然人股东
|
牛保利,自然人股东,殷殿懿,自然人股东,郑彦臣,自然人股东
|
9 | 2020-05-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘志波*,宋玉英
|
袁巨花,郑彦臣*
|
10 | 2020-05-06 | 投资人 |
刘鸿群,自然人股东,刘志波,自然人股东,牛保利,自然人股东,殷殿懿,自然人股东
|
刘鸿群,自然人股东,牛保利,自然人股东,殷殿懿,自然人股东,郑彦臣,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |