序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京市大碗茶文化****展有限公司 | 100% | 190万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安泽京
|
监事 |
2 |
尹智英
|
经理 |
3 |
齐明
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-20 | 住所 |
北京市宣武区前门西大街正阳市场3号楼
|
北京市西城区前门西大街正阳市场3号楼
|
2 | 2009-04-23 | 企业类型变更 |
集体所有制
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2003-03-17 | 住所变更 |
北京市宣武区前门西大街正阳市场3号楼
|
北京市宣武区前门西大街正阳市场3号楼
|
4 | 2000-10-16 | 住所变更 |
北京市宣武区珠市口西大街66号
|
北京市宣武区前门西大街正阳市场3号楼
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |