序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋萌 | 40% | 400万(元) |
2 | 黄涛 | 60% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋萌
|
监事 |
2 |
黄涛
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-02 | 经营范围 |
建设工程项目管理;工程勘察设计;技术服务;工程和技术研究与试验****展;企业管理;投资咨询;市场调查;经济贸易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计;设计、制作、代理、****布广告;剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
建设工程项目管理;工程勘察设计;技术服务;工程和技术研究与试验****展;企业管理;投资咨询;市场调查;经济贸易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计;设计、制作、代理、****布广告;剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响;组织文化艺术交流活动;销售机械设备;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2018-03-02 | 注册资本 |
500万
|
1000万
|
3 | 2016-04-20 | 注册资本 |
100万
|
500万
|
4 | 2015-01-26 | 注册资本 |
20万
|
100万
|
5 | 2013-07-19 | 法定代表人 |
徐钰茜
|
黄涛
|
6 | 2013-07-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 徐钰茜* 执行董事; 2 徐钰茜* 经理; 3 王蕊 监事;
|
1 黄涛* 执行董事; 2 黄涛* 经理; 3 蒋萌 监事;
|
7 | 2013-07-19 | 经营范围 |
建设工程项目管理;工程勘察设计;技术服务;工程和技术研究与试验****展;企业管理;投资咨询;市场调查;经济贸易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计。(未取得行政许可的项目除外)
|
建设工程项目管理;工程勘察设计;技术服务;工程和技术研究与试验****展;企业管理;投资咨询;市场调查;经济贸易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计;设计、制作、代理、****布广告;剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(未取得行政许可的项目除外)
|
8 | 2013-04-23 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2013-04-23 | 投资人 |
1 徐钰茜 20 自然人股东;
|
1 黄涛* 10.2 自然人股东; 2 蒋萌 9.8 自然人股东;
|
10 | 2011-08-16 | 住所 |
北京市海淀区厂洼街5号北京鼎恒信商务大厦207室
|
北京市海淀区车公庄西路乙19号916室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |