序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州东方明珠文化传播有限公司 | 100% | 47.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘惠
|
执行董事,经理 |
2 |
刘茂伟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘惠*,宛红梅
|
刘惠*,刘茂伟
|
2 | 2017-10-30 | 住所 |
北京市朝阳区建国路89号16号楼三层308室
|
北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼(国家广告产业园区孵化器25675号)
|
3 | 2017-02-28 | 法定代表人 |
潘洪业
|
刘惠
|
4 | 2014-04-08 | 营业期限 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |