序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海油安全技术服务有限公司 | 35% | 350万(元) |
2 | 北京合知同创企业管理合伙企业(有限合伙) | 15% | 150万(元) |
3 | 北京知本创业管理咨询有限公司 | 50% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张军
|
监事 |
2 |
张利国
|
董事 |
3 |
张洋
|
财务负责人 |
4 |
张茜
|
监事会主席 |
5 |
徐枫
|
董事长,经理 |
6 |
潘月杰
|
董事 |
7 |
王娜
|
监事 |
8 |
陈杰
|
董事 |
9 |
陈爽
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈杰,杜江,关哲,何睿,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
陈杰,关哲,何睿,钱立锋,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
2 | 2021-04-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈杰,杜江,关哲,刘斌,孙鹏,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
陈杰,杜江,关哲,何睿,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
3 | 2020-01-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈杰,陈爽,杜江,刘斌,孙鹏,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
陈杰,杜江,关哲,刘斌,孙鹏,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
4 | 2019-11-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈杰,陈爽,杜江,刘斌*,孙鹏,张利国,张茜,周成国
|
陈杰,陈爽,杜江,刘斌,孙鹏,徐枫*,张利国,张茜,周成国
|
5 | 2019-11-12 | 法定代表人 |
刘斌
|
徐枫
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |