序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王庭禄 | 40% | 120万(元) |
2 | 秦春海 | 60% | 180万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永青
|
监事 |
2 |
秦村宝
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 住所 |
北京市朝阳区工体东路20号8层1单元803
|
北京市朝阳区广渠东路唐家村48幢一层52-C2
|
2 | 2019-12-25 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);技术推广服务;软件开****;会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计、制作;租赁摄影器材;演出经纪;广播电视节目制作;文艺表演。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
广播电视节目制作;文艺表演;演出经纪;组织文化艺术交流活动;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);技术推广服务;软件开****;会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计、制作;租赁摄影器材;电影摄制。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、文艺表演、演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2019-12-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
李永青,秦春海,秦村宝*
|
李永青,秦村宝*
|
4 | 2019-12-09 | 法定代表人 |
周美军
|
秦村宝
|
5 | 2019-12-09 | 住所 |
北京市朝阳区天朗园C座3层03商业(丰收孵化器3274号)
|
北京市朝阳区工体东路20号8层1单元803
|
6 | 2019-12-09 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(不含演出);教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);技术推广服务;软件开****;会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计、制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
组织文化艺术交流活动;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);技术推广服务;软件开****;会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计、制作;租赁摄影器材;演出经纪;广播电视节目制作;文艺表演。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2019-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
李永青,秦春海,周美军*
|
李永青,秦春海,秦村宝*
|
8 | 2019-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李永青,秦春海*
|
李永青,秦春海,周美军*
|
9 | 2019-07-03 | 法定代表人 |
秦春海
|
周美军
|
10 | 2019-07-03 | 投资人 |
刘甲文,自然人股东,秦春海,自然人股东
|
秦春海,自然人股东,王庭禄,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |