序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京财智宏达信息咨询有限公司 | 100% | 5,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田彦
|
监事 |
2 |
胡明明
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-18 | 住所 |
北京市东城区王府井大街99号A725
|
北京市朝阳区阜通西大街10号楼3层308
|
2 | 2021-01-18 | 登记管辖变更 |
北京市东城区市场监督管理局
|
北京市朝阳区市场监督管理局
|
3 | 2020-08-17 | 投资人 |
安付易达(北京)网络技术有限公司,企业法人,唐宁,自然人股东,田彦,自然人股东
|
北京财智宏达信息咨询有限公司,企业法人
|
4 | 2020-08-17 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2019-05-31 | 投资人 |
唐宁,自然人股东,田彦,自然人股东
|
安付易达(北京)网络技术有限公司,企业法人,唐宁,自然人股东,田彦,自然人股东
|
6 | 2019-05-31 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2019-05-31 | 法定代表人 |
刘大伟
|
胡明明
|
8 | 2019-05-31 | 注册资本 |
200万
|
5200万
|
9 | 2019-05-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘大伟*,田彦
|
胡明明*,田彦
|
10 | 2018-11-16 | 住所 |
北京市东城区东四六条17号A-013室
|
北京市东城区王府井大街99号A725
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |