序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 迈享科技(深圳)有限公司 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宇荣
|
执行董事,经理 |
2 |
陈美
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-13 | 法定代表人 |
张鑫
|
张宇荣
|
2 | 2019-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 张鑫* 执行董事; 2 张鑫* 经理; 3 张光磊 监事;
|
1 张宇荣* 执行董事; 2 张宇荣* 经理; 3 陈美 监事;
|
3 | 2018-09-29 | 法定代表人 |
雷明
|
张鑫
|
4 | 2018-09-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 雷明* 执行董事 2 雷明* 经理 3 张光磊 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张鑫* 执行董事 2 张鑫* 经理 3 张光磊 监事
|
5 | 2018-09-29 | 投资人 |
1 深圳市智美达科技股份有限公司 法人股东
|
1 迈享科技(深圳)有限公司 企业法人
|
6 | 2018-08-31 | 住所 |
北京市昌平区科技园区龙域中街1号院1号楼龙域中心B座10层1004号
|
北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街9号院6号楼4层517-1
|
7 | 2018-01-31 | 住所 |
北京市海淀区上地东路1号院1号楼1幢209B室
|
北京市昌平区科技园区龙域中街1号院1号楼龙域中心B座10层1004号
|
8 | 2016-12-21 | 投资人 |
1 雷明 自然人股东 2 张光磊 自然人股东
|
1 深圳市智美达科技股份有限公司 法人股东
|
9 | 2016-12-21 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
10 | 2016-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 李登亮* 执行董事 2 雷明 经理 3 罗飞 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 雷明* 执行董事 2 雷明* 经理 3 张光磊 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 |