序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏伯克生物医药股份有限公司 | 100% | 190万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔胜新
|
董事长 |
2 |
刘明星
|
董事 |
3 |
汪波
|
监事 |
4 |
葛晓艺
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
葛晓艺,刘明星,刘懿萱,乔胜新*
|
葛晓艺,刘明星,乔胜新*,汪波
|
2 | 2017-11-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
葛晓艺,刘明星,刘懿萱,王飞*
|
葛晓艺,刘明星,刘懿萱,乔胜新*
|
3 | 2017-11-21 | 法定代表人 |
王飞
|
乔胜新
|
4 | 2017-10-18 | 住所 |
北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2229号
|
北京市昌平区回龙观镇高新五街5号院2号楼六层610
|
5 | 2017-09-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
葛晓艺,纪英,刘明星,王飞*
|
葛晓艺,刘明星,刘懿萱,王飞*
|
6 | 2017-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
纪方,纪英,刘明星,王飞*
|
葛晓艺,纪英,刘明星,王飞*
|
7 | 2015-09-11 | 住所 |
北京市昌平区南口镇东大街52号东大门外01号等12幢13号楼2层202室
|
北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2229号
|
8 | 2015-09-11 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
9 | 2015-09-11 | 法定代表人 |
纪方
|
王飞
|
10 | 2015-09-11 | 投资人 |
北京晒晒乐网络科技有限公司,法人股东,李亚飞,自然人股东
|
江苏伯克生物医药股份有限公司,法人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 |