序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 优尼克家俱国际有限公司 | 100% | 20万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜一
|
总经理,董事长 |
2 |
弗莱明
|
董事 |
3 |
索列思
|
监事 |
4 |
茵格
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
弗莱明,弗塔斯*,索列思,茵格
|
弗莱明,姜一*,索列思,茵格
|
2 | 2018-07-10 | 法定代表人 |
弗塔斯
|
姜一
|
3 | 2017-10-16 | 经营范围 |
家具、日用品、家居用品的批****及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)家具行业技术及商务咨询。
|
家具、日用品、家居用品的批****及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)家具行业技术及商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
4 | 2013-07-04 | 住所 |
北京市朝阳区东四环中路82号2-1座2单元1507
|
北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心8A19室
|
5 | 2012-01-19 | 实缴的出资额 |
1 优尼克家俱国际有限公司 20 外国(地区)企业;
|
1 优尼克家俱国际有限公司 20 外国(地区)企业;
|
6 | 2012-01-19 | 住所 |
北京市朝阳区光华路15号院1号楼四层V131
|
北京市朝阳区东四环中路82号2-1座2单元1507
|
7 | 2011-11-29 | 经营范围 |
家具、日用品、家居用品的批****及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(下期出资时间为2012年03月07日)
|
家具、日用品、家居用品的批****及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)家具行业技术及商务咨询。(下期出资时间为2012年03月07日)
|
8 | 2010-12-28 | 实缴的出资额 |
1 优尼克家俱国际有限公司 20 外国(地区)企业;
|
1 优尼克家俱国际有限公司 20 外国(地区)企业;
|
9 | 2010-07-23 | 实缴的出资额 |
1 优尼克家俱国际有限公司 20 外国(地区)企业;
|
1 优尼克家俱国际有限公司 20 外国(地区)企业;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |