序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国华能集团有限公司 | - | - |
2 | 华能资本服务有限公司 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘庆伏
|
董事 |
2 |
刘玉杰
|
董事 |
3 |
张新清
|
监事 |
4 |
戴新民
|
董事 |
5 |
文明刚
|
董事 |
6 |
曹世光
|
经理 |
7 |
李来龙
|
董事 |
8 |
林立清
|
监事 |
9 |
王力军
|
董事长 |
10 |
陆飞
|
监事会主席 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
华能新能源股份有限公司上海分公司
|
张双城 | 2018-05-24 |
2 |
华能新能源股份有限公司云南分公司
|
童强 | 2015-12-08 |
3 |
华能新能源股份有限公司吉林分公司
|
李天录 | 2016-10-27 |
4 |
华能新能源股份有限公司山西分公司
|
杨介立 | 2016-01-22 |
5 |
华能新能源股份有限公司广东分公司
|
张建军 | 2016-03-21 |
6 |
华能新能源股份有限公司广西分公司
|
张建军 | 2016-09-29 |
7 |
华能新能源股份有限公司河北分公司
|
郑俊斌 | 2015-12-05 |
8 |
华能新能源股份有限公司浙江分公司
|
李阳春 | 2019-09-27 |
9 |
华能新能源股份有限公司蒙东分公司
|
王金宁 | 2016-02-02 |
10 |
华能新能源股份有限公司辽宁分公司
|
鲁凤斌 | 2014-04-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-11 | 企业类型 |
其他股份有限公司(上市)
|
其他股份有限公司(非上市)
|
2 | 2021-01-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹世光,戴慧珠,戴新民,黄坚,林刚*,陆飞,秦海岩,孙德强,王焕良,王葵,文明刚,尹锦滔,钟素芝,周绍朋
|
曹世光,戴新民,李来龙,林立清,刘庆伏,刘玉杰,陆飞,王力军*,文明刚,张新清
|
3 | 2021-01-11 | 法定代表人 |
林刚
|
王力军
|
4 | 2018-08-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹世光,戴慧珠,戴新民,黄坚,林刚*,陆飞,秦海岩,史岩,孙德强,王焕良,王葵,杨青,尹锦滔,周绍朋
|
曹世光,戴慧珠,戴新民,黄坚,林刚*,陆飞,秦海岩,孙德强,王焕良,王葵,文明刚,尹锦滔,钟素芝,周绍朋
|
5 | 2018-04-13 | 股东改变姓名或名称 |
华能资本服务有限公司,企业法人,中国华能集团公司,企业法人
|
华能资本服务有限公司,企业法人,中国华能集团有限公司,企业法人
|
6 | 2017-07-05 | 注册资本 |
972799.6192万
|
1056653.2192万
|
7 | 2017-07-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹培玺,曹世光,戴慧珠,何焱,黄坚,林刚*,秦海岩,史岩,王焕良,王葵,肖俊,杨青,尹锦滔,张廷克,周绍朋
|
曹世光,戴慧珠,戴新民,黄坚,林刚*,陆飞,秦海岩,史岩,孙德强,王焕良,王葵,杨青,尹锦滔,周绍朋
|
8 | 2017-04-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹培玺*,戴慧珠,何焱,黄坚,林刚,秦海岩,史岩,王焕良,王葵,肖俊,杨青,尹锦滔,张廷克,周绍朋
|
曹培玺,曹世光,戴慧珠,何焱,黄坚,林刚*,秦海岩,史岩,王焕良,王葵,肖俊,杨青,尹锦滔,张廷克,周绍朋
|
9 | 2017-04-24 | 法定代表人 |
曹培玺
|
林刚
|
10 | 2016-08-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹培玺*,戴慧珠,何焱,黄坚,梁宗信,林刚,牛栋春,秦海岩,王焕良,杨青,尹锦滔,张廷克,赵克宇,周绍朋
|
曹培玺*,戴慧珠,何焱,黄坚,林刚,秦海岩,史岩,王焕良,王葵,肖俊,杨青,尹锦滔,张廷克,周绍朋
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |