序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于燕 | 50% | 50万(元) |
2 | 张彬 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙明忠
|
监事 |
2 |
张彬
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京讯捷世纪科技****展有限公司第一分公司
|
孙明忠 | 2004-04-12 |
2 |
北京讯捷世纪科技****展有限公司第三分公司
|
唐春杰 | 2005-05-12 |
3 |
北京讯捷世纪科技****展有限公司第二分公司
|
唐春杰 | 2005-05-09 |
4 |
北京讯捷世纪科技****展有限公司第二销售分公司
|
孙明忠 | 2010-05-13 |
5 |
北京讯捷世纪科技****展有限公司第四销售分公司
|
唐春杰 | 2005-08-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙明忠* 执行董事 2 孙明忠* 总经理 3 张彬 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张彬* 执行董事 2 张彬* 经理 3 孙明忠 监事
|
2 | 2016-07-22 | 法定代表人 |
孙明忠
|
张彬
|
3 | 2015-10-29 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;经济贸易咨询;数据处理;计算机系统服务。(未取得行政许可的项目除外)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;经济贸易咨询;数据处理;计算机系统服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
4 | 2008-06-04 | 经营范围变更 |
法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(实缴注册资本100万元)
|
法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |