序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中联重科股份有限公司 | 19% | 35,207万(元) |
2 | 湖南省国有资产管理集团有限公司 | 45% | 83,385万(元) |
3 | 湖南迪策投资有限公司 | 36% | 66,708万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关欣
|
董事 |
2 |
叶婷
|
董事 |
3 |
王芙蓉
|
董事 |
4 |
肖竹兰
|
监事 |
5 |
肖铁勇
|
董事长 |
6 |
谢立华
|
董事 |
7 |
黄远锋
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中联重科融资租赁(北京)有限公司海淀分公司
|
黄远锋 | 2008-06-04 |
2 |
中联重科融资租赁(北京)有限公司西城分公司
|
苏用专 | 2012-03-21 |
3 |
北京中联新兴建设机械租赁有限公司丰台分公司
|
方明华 | 2003-08-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜毅刚,郭学红,刘洁,王芙蓉*,肖竹兰,寻明花,杨菊兴
|
关欣,黄远锋*,王芙蓉,肖铁勇,肖竹兰,谢立华,叶婷
|
2 | 2021-08-02 | 法定代表人 |
王芙蓉
|
黄远锋
|
3 | 2021-06-03 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2021-06-03 | 投资人 |
中联重科股份有限公司,企业法人
|
湖南迪策投资有限公司,法人股东,湖南省国有资产管理集团有限公司,企业法人,中联重科股份有限公司,企业法人
|
5 | 2020-10-15 | 注册资本 |
150200万
|
185300万
|
6 | 2018-09-26 | 法定代表人 |
方明华
|
王芙蓉
|
7 | 2018-09-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
方明华*,郝明,胡克,刘权,肖扬,寻明花,杨菊兴,张建国,张巨光,赵国林
|
杜毅刚,郭学红,刘洁,王芙蓉*,肖竹兰,寻明花,杨菊兴
|
8 | 2017-01-09 | 营业期限 |
-
|
-
|
9 | 2015-03-26 | 经营范围 |
生产机械设备附件;保险兼业代理;租赁、销售、维修机械设备;销售机动车辆(不含小轿车)、工程车辆、建筑材料、室内装修材料;技术开****、技术咨询、技术服务;人员培训;承办展览展示;融资租赁;信息咨询(中介除外);资产管理。
|
生产机械设备附件;保险兼业代理;租赁、销售、维修机械设备;销售机动车辆(不含小轿车)、工程车辆、建筑材料、室内装修材料;技术开****、技术咨询、技术服务;人员培训;承办展览展示;融资租赁;信息咨询(中介除外);资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
10 | 2015-03-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
方明华*,郝明,胡克,刘权,肖扬,寻明花,杨菊兴,张建国,张巨光,赵国林
|
方明华*,郝明,胡克,刘权,肖扬,寻明花,杨菊兴,张建国,张巨光,赵国林
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |