序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张爱华 | 60% | 30万(元) |
2 | 谢智慧 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张爱华
|
其他人员 |
2 |
谢智慧
|
其他人员 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京三力宏鑫商贸有限公司第二经营部
|
张爱华 | 2005-03-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-19 | 法定代表人 |
刘美祥
|
谢智慧
|
2 | 2018-03-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘美祥* 执行董事 2 刘美祥* 经理 3 张爱华 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 谢智慧* 执行董事 2 谢智慧* 经理 3 张爱华 监事
|
3 | 2016-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 谢智慧* 执行董事 2 谢智慧* 经理 3 张爱华 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘美祥* 执行董事 2 刘美祥* 经理 3 张爱华 监事
|
4 | 2016-04-18 | 法定代表人 |
谢智慧
|
刘美祥
|
5 | 2014-08-05 | 法定代表人 |
张爱华
|
谢智慧
|
6 | 2014-08-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张爱华* 执行董事 2 张爱华* 总经理 3 谢智慧 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 谢智慧* 执行董事 2 谢智慧* 经理 3 张爱华 监事
|
7 | 2010-10-13 | 企业名称 |
北京三力宏鑫商贸有限公司
|
北京三力宏鑫木业有限公司
|
8 | 2010-10-13 | 经营范围 |
销售日用品、建材。
|
生产木质楼梯;销售日用品、建材。
|
9 | 2010-03-24 | 住所 |
北京市朝阳区金盏乡皮村北甲8号
|
北京市通州区张家湾镇张辛庄村11号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |