序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁永占 | 70% | 35万(元) |
2 | 郑士勇 | 30% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁永占
|
执行董事,经理 |
2 |
郑士勇
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 投资人 |
焦旭,自然人股东,梁永占*,自然人股东
|
焦旭,自然人股东,梁永占*,自然人股东,梁永占*,自然人股东,郑士勇,自然人股东,郑士勇,自然人股东
|
2 | 2021-03-17 | 注册资本 |
3万
|
50万
|
3 | 2021-01-25 | 住所 |
北京市西城区黄寺大街23号院5号楼一层39号(德胜园区)
|
北京市房山区天星街1号院11号楼7层712
|
4 | 2020-09-18 | 投资人 |
梁永占*,自然人股东,王倩,自然人股东
|
焦旭,自然人股东,梁永占*,自然人股东
|
5 | 2017-09-30 | 经营范围 |
零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年01月14日);销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
销售食品;销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
6 | 2014-02-27 | 经营范围 |
零售预包装食品(许可证有效期至2013年11月22日);销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年01月14日);销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
7 | 2012-03-20 | 经营范围 |
零售预包装食品。
|
零售预包装食品(许可证有效期至2013年11月22日);销售日用品、五金交电、电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。
|
8 | 2012-03-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 司连云* 执行董事; 2 司连云* 经理; 3 商庆生 监事;
|
1 梁永占* 执行董事; 2 梁永占* 经理; 3 王倩 监事;
|
9 | 2012-03-20 | 法定代表人 |
司连云
|
梁永占
|
10 | 2012-03-20 | 投资人 |
1 商庆生 1.5 自然人股东; 2 司连云 1.5 自然人股东;
|
2 梁永占* 1.5 自然人股东;1 王倩 1.5 自然人股东;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |