序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京吉盒饮食集团有限公司 | 90% | 1,800万(元) |
2 | 吴振国 | 5% | 100万(元) |
3 | 董志刚 | 5% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴振国
|
执行董事,经理 |
2 |
董志刚
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京吉盒餐饮管理有限公司双井分公司
|
吴振国 | 2018-08-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 住所 |
北京市朝阳区王四营乡人民日报印刷厂厂房5层5105室
|
北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街1367号D座07号一层、二层、三层
|
2 | 2022-01-27 | 投资人 |
北京吉盒饮食集团有限公司,企业法人,董志超,自然人股东
|
北京吉盒饮食集团有限公司,企业法人,董志刚,自然人股东,吴振国*,自然人股东
|
3 | 2021-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
董志超*,吴振国*
|
董志刚,吴振国*
|
4 | 2021-11-08 | 法定代表人 |
董志超
|
吴振国
|
5 | 2021-01-26 | 注册资本 |
500万
|
2000万
|
6 | 2021-01-26 | 住所 |
北京市朝阳区水岸庄园351号楼1至5层101室3层(03)301066
|
北京市朝阳区王四营乡人民日报印刷厂厂房5层5105室
|
7 | 2020-09-25 | 注册资本 |
200万
|
500万
|
8 | 2020-09-10 | 投资人 |
董志超,自然人股东,董志刚,自然人股东
|
北京吉盒饮食集团有限公司,企业法人,董志超,自然人股东
|
9 | 2020-09-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2020-07-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
董志超*,冯明星
|
董志超*,吴振国*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |