序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜景风 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李向明
|
监事 |
2 |
杜景风
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-01 | 住所 |
北京市海淀区林风二路38号院3号楼309B
|
北京市海淀区中关村东路66号2号楼3层商业4
|
2 | 2019-08-01 | 住所 |
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢1层9-7-4
|
北京市海淀区林风二路38号院3号楼309B
|
3 | 2018-05-30 | 住所 |
北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层1135号
|
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢1层9-7-4
|
4 | 2017-10-10 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开****;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售机械设备、医疗器械Ⅰ类、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);设计、制作、代理、****布广告;企业管理服务;环境监测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开****;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);环境监测;水污染治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物污染治理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |