序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔长玉 | 0.1% | 0.0万(元) |
2 | 李强高 | 0.1% | 0.0万(元) |
3 | 杨丽玲 | 1% | 0.3万(元) |
4 | 洪钟吉 | 97.8% | 29.3万(元) |
5 | 贾建英 | 1% | 0.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪淳宇
|
董事,经理 |
2 |
洪钟吉
|
董事长,财务负责人 |
3 |
贾建英
|
董事 |
4 |
金清玉
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-19 | 住所 |
北京市朝阳区望京西园222楼D2106号
|
北京市通州区环科中路16号25幢3层302-3
|
2 | 2019-11-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
洪钟吉*,贾建英,金清玉,杨丽玲
|
洪淳宇,洪钟吉*,贾建英,金清玉
|
3 | 2019-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔长玉,洪钟吉*,金清玉,杨丽玲
|
洪钟吉*,贾建英,金清玉,杨丽玲
|
4 | 2016-11-30 | 投资人 |
崔长玉,自然人股东,洪钟吉*,自然人股东,李强高,自然人股东,王德安,自然人股东,杨丽玲,自然人股东
|
崔长玉,自然人股东,洪钟吉*,自然人股东,贾建英,自然人股东,李强高,自然人股东,杨丽玲,自然人股东
|
5 | 2016-11-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔长玉,洪钟吉*,金清玉,李强高,王德安,杨丽玲
|
崔长玉,洪钟吉*,金清玉,杨丽玲
|
6 | 2010-09-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 洪钟吉* 董事长; 7 金清玉 监事; 2 王红玲 副董事长; 3 崔长玉 董事; 4 王红玲 总经理; 5 李强高 监事会主席; 6 王德安 监事;
|
1 洪钟吉* 董事长; 4 洪钟吉* 经理; 6 金清玉 监事; 2 杨丽玲 董事; 3 崔长玉 董事; 5 李强高 监事会主席; 7 王德安 监事;
|
7 | 2010-09-01 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
1 洪钟吉* 15 自然人股东; 2 王红玲 9 自然人股东; 3 王德安 3 自然人股东; 4 崔长玉 1.5 自然人股东; 5 李强高 1.5 自然人股东;
|
1 洪钟吉* 23.7 自然人股东; 2 王德安 3 自然人股东; 3 李强高 1.5 自然人股东; 4 崔长玉 1.5 自然人股东; 5 杨丽玲 0.3 自然人股东;
|
8 | 2008-12-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市朝阳区望京西园222楼D2106号
|
北京市朝阳区望京西园222楼D2106号
|
9 | 2008-12-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市朝阳区望京西园222楼D-1601
|
北京市朝阳区望京西园222楼D-2107
|
10 | 2007-04-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆乡园62342房间
|
北京市朝阳区望京西园222楼D-1601
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |