序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋金**** | 30% | 300万(元) |
2 | 陈建忠 | 70% | 700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金山
|
监事 |
2 |
陈建忠
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-11 | 法定代表人 |
郭银洪
|
陈建忠
|
2 | 2018-02-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭银洪*,张金山
|
陈建忠*,张金山
|
3 | 2018-02-11 | 投资人 |
郭银洪,自然人股东,蒋金****,自然人股东
|
陈建忠*,自然人股东,蒋金****,自然人股东
|
4 | 2016-03-17 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2016-03-17 | 投资人 |
郭银洪,自然人股东
|
郭银洪,自然人股东,蒋金****,自然人股东
|
6 | 2012-11-21 | 注册资本 |
180万元
|
1000万元
|
7 | 2012-11-21 | 认缴的出资额,实缴的出资额 |
1 郭银洪 180 自然人股东;
|
1 郭银洪 1000 自然人股东;
|
8 | 2012-04-23 | 企业名称 |
北京兴亚百业商贸有限公司
|
中创昌业国际贸易(北京)有限公司
|
9 | 2012-04-23 | 认缴的出资额,实缴的出资额 |
1 郭银洪 50 自然人股东;
|
1 郭银洪 180 自然人股东;
|
10 | 2012-04-23 | 注册资本 |
50万元
|
180万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |