序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 千翔控股(北京)集团有限公司 | 40% | 400万(元) |
2 | 邵晓欢 | 60% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方兴明
|
监事 |
2 |
邵晓欢
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
千翔国际企业管理(北京)有限公司张家口分公司
|
孟宪有 | 2020-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 投资人 |
方兴明,自然人股东,关力滔,自然人股东,李海龙,自然人股东,邵晓欢*,自然人股东,王洪志,自然人股东
|
千翔控股(北京)集团有限公司,企业法人,邵晓欢*,自然人股东
|
2 | 2021-08-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-08-19 | 经营范围 |
企业管理;物业管理;酒店管理;经济贸易咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);餐饮管理;保洁服务;机动车公共停车场的经营管理;汽车租赁(不含九座以上客车);婚庆服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场营销策划;承办展览展示;劳务服务;劳务分包;家政服务;维修消防设施;消防维保。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
企业管理;物业管理;酒店管理;经济贸易咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);餐饮管理;保洁服务;机动车公共停车场的经营管理;汽车租赁(不含九座以上客车);婚庆服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场营销策划;承办展览展示;劳务服务;劳务分包;家政服务;维修消防设施;消防维保;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年03月14日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-06-07 | 住所 |
北京市大兴区兴华大街(二段)3号院1号楼7层811
|
北京市大兴区金苑路32号3幢9层904
|
5 | 2019-05-10 | 经营范围 |
企业管理;物业管理;酒店管理;经济贸易咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);餐饮管理;保洁服务;机动车公共停车场的经营管理;汽车租赁(不含九座以上客车);婚庆服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场营销策划;承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
企业管理;物业管理;酒店管理;经济贸易咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);餐饮管理;保洁服务;机动车公共停车场的经营管理;汽车租赁(不含九座以上客车);婚庆服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场营销策划;承办展览展示;劳务服务;劳务分包;家政服务;维修消防设施;消防维保;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年03月14日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
6 | 2018-12-06 | 住所 |
北京市大兴区金苑路32号3幢5层520室
|
北京市大兴区兴华大街(二段)3号院1号楼7层811
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |