序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京中电广递科技有限公司 | 69.1% | 1,382万(元) |
2 | 陈群 | 0.75% | 15万(元) |
3 | 韦刚锋 | 28.4% | 568万(元) |
4 | 马健 | 1% | 20万(元) |
5 | 高仲生 | 0.75% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李涛涛
|
执行董事 |
2 |
陈群
|
经理 |
3 |
高仲生
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-01 | 营业期限 |
20
|
-
|
2 | 2017-04-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 马健* 执行董事 2 陈群 经理 3 高仲生 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 李涛涛* 执行董事 2 陈群 经理 3 高仲生 监事
|
3 | 2017-04-05 | 法定代表人 |
马健
|
李涛涛
|
4 | 2015-03-31 | 注册资本 |
1000 万元
|
2000 万元
|
5 | 2011-02-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 郑隆泉* 执行董事 2 陈群 总经理 3 高仲生 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 马健* 执行董事 2 陈群 经理 3 高仲生 监事
|
6 | 2011-02-10 | 法定代表人 |
郑隆泉
|
马健
|
7 | 2011-02-10 | 经营范围 |
技术开****。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;电脑动画设计;承办展览展示活动;销售机械设备、电子产品、五金交电、文化用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用品、金属材料。
|
8 | 2011-02-10 | 投资人 |
1 北京中电广递科技有限公司 882 企业法人 2 韦刚锋 68 自然人股东 3 郑隆泉 20 自然人股东 4 陈群 15 自然人股东 5 高仲生 15 自然人股东
|
1 北京中电广递科技有限公司 882 企业法人 2 韦刚锋 68 自然人股东 3 马健 20 自然人股东 4 高仲生 15 自然人股东 5 陈群 15 自然人股东
|
9 | 2011-01-19 | 实收资本(金) |
500 万元
|
1000 万元
|
10 | 2011-01-19 | 认缴的出资额,实缴的出资额 |
1 北京中电广递科技有限公司 382 企业法人 2 韦刚锋 68 自然人股东 3 郑隆泉 20 自然人股东 4 高仲生 15 自然人股东 5 陈群 15 自然人股东
|
1 北京中电广递科技有限公司 882 企业法人 2 韦刚锋 68 自然人股东 3 郑隆泉 20 自然人股东 4 陈群 15 自然人股东 5 高仲生 15 自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |