序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华能资本服务有限公司 | 50% | 8,500万(元) |
2 | 景顺罗斯有限公司 | 50% | 8,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宝杰
|
董事 |
2 |
张丽丽
|
董事 |
3 |
段心烨
|
董事 |
4 |
王志芳
|
董事长 |
5 |
祝建鑫
|
监事 |
6 |
罗德城
|
董事 |
7 |
许义明
|
董事 |
8 |
郭慧娜
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
Nadim Qureshi,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,祝建鑫
|
段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,许义明,张丽丽,祝建鑫
|
2 | 2020-09-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
Nadim Qureshi,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,祝建鑫
|
段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,许明义,张丽丽,祝建鑫
|
3 | 2019-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
Nadim Qureshi,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,赵刚
|
Nadim Qureshi,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,祝建鑫
|
4 | 2019-02-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
Wilbur Ross,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,赵刚
|
Nadim Qureshi,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,赵刚
|
5 | 2018-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
Wilbur Ross,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,严晓茂,赵刚,赵文广
|
Wilbur Ross,段心烨,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,张丽丽,赵刚
|
6 | 2016-07-12 | 法定代表人 |
丁益
|
王志芳
|
7 | 2016-07-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
Wilbur Ross,丁益*,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,赵刚,赵文广
|
Wilbur Ross,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,严晓茂,赵刚,赵文广
|
8 | 2016-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
Wilbur Ross,丁益*,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,赵刚,赵文广
|
Wilbur Ross,丁益*,郭慧娜,刘宝杰,罗德城,王志芳*,赵刚,赵文广
|
9 | 2013-05-21 | 企业名称 |
华能景顺罗斯投资顾问有限公司
|
华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司
|
10 | 2013-05-21 | 经营范围 |
投资咨询;投资管理咨询;经济信息咨询;以及资产管理咨询、受托管理咨询及相关服务。
|
接受其他股权投资基金委托,从事非证券类的股权投资管理、咨询。(不得从事下列业务:(1)以公开方式募集资金;(2)在国家禁止外商投资的领域投资;(3)二级市场股票和企业债券交易(但所投资企业上市后,股权投资基金所持股份不在此列);(4)期货等金融衍生品交易;(5)直接或间接投资于非自用不动产;(6)挪用非自有资金进行投资;(7)向他人提供贷款或担保;(8)法律、法规以及外资股权投资基金设立文件禁止从事的其他事项。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |