序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张福来 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宏凯
|
财务负责人,执行董事,经理 |
2 |
李淑玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 投资人 |
王海军,自然人股东
|
张福来,自然人股东
|
2 | 2022-03-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李淑玲,张福来*
|
李淑玲,张福来*
|
3 | 2022-02-24 | 法定代表人 |
王海军
|
张福来
|
4 | 2022-02-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
李淑玲,王海军*
|
李淑玲,张福来*
|
5 | 2022-01-19 | 投资人 |
王闯,自然人股东
|
王海军,自然人股东
|
6 | 2021-12-01 | 企业名称 |
北京酒桶的欢乐时光餐饮有限公司
|
北京繁华似锦餐饮有限公司
|
7 | 2021-12-01 | 法定代表人 |
樊永兴
|
王海军
|
8 | 2021-12-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
樊永兴*,于海超
|
李淑玲,王海军*
|
9 | 2021-09-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
王闯*,于海超
|
樊永兴*,于海超
|
10 | 2021-09-06 | 法定代表人 |
王闯
|
樊永兴
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |