序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 嘉兴合品投资合伙企业(有限合伙) | 6.499696% | 695.5万(元) |
2 | 广州金纶房地产开****有限公司 | 18.700061% | 2,001万(元) |
3 | 深圳市新威佳达投资咨询有限公司 | 46.750152% | 5,002.5万(元) |
4 | 深圳市金地远辰投资咨询有限公司 | 28.050091% | 3,001.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐辉
|
监事 |
2 |
李伟
|
董事长 |
3 |
李金树
|
董事 |
4 |
郭龙春
|
董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 股东改变姓名或名称 |
广州纺织集团金纶房地产开****公司,企业法人,嘉兴合品投资合伙企业(有限合伙),内资合伙企业,深圳市金地远辰投资咨询有限公司,企业法人,深圳市新威佳达投资咨询有限公司,企业法人
|
广州金纶房地产开****有限公司,企业法人,嘉兴合品投资合伙企业(有限合伙),内资合伙企业,深圳市金地远辰投资咨询有限公司,企业法人,深圳市新威佳达投资咨询有限公司,企业法人
|
2 | 2021-08-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭龙春*,郭伟智*,李金树,徐辉
|
郭龙春*,李金树,李伟,徐辉
|
3 | 2021-08-19 | 法定代表人 |
郭伟智
|
郭龙春
|
4 | 2021-01-18 | 注册资本 |
10005万
|
10700.5万
|
5 | 2021-01-18 | 投资人 |
广州纺织集团金纶房地产开****公司,企业法人,深圳市金地远辰投资咨询有限公司,企业法人,深圳市新威佳达投资咨询有限公司,企业法人
|
广州纺织集团金纶房地产开****公司,企业法人,嘉兴合品投资合伙企业(有限合伙),内资合伙企业,深圳市金地远辰投资咨询有限公司,企业法人,深圳市新威佳达投资咨询有限公司,企业法人
|
6 | 2020-10-30 | 法定代表人 |
刘炎平
|
郭伟智
|
7 | 2020-10-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
霍炳辉,刘炎平*
|
郭龙春*,郭伟智*,李金树,徐辉
|
8 | 2019-08-28 | 投资人 |
深圳市金地远辰投资咨询有限公司,企业法人,深圳市新威佳达投资咨询有限公司,企业法人
|
广州纺织集团金纶房地产开****公司,企业法人,深圳市金地远辰投资咨询有限公司,企业法人,深圳市新威佳达投资咨询有限公司,企业法人
|
9 | 2019-07-08 | 注册资本 |
5万
|
10005万
|
10 | 2019-05-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜宏*,霍炳辉
|
霍炳辉,刘炎平*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |