序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王金义 | 100% | 398.2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王超
|
监事 |
2 |
王金义
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
何永刚,刘贵明,王鸿雁,王金义*
|
王超,王金义*
|
2 | 2015-08-03 | 投资人 |
北京天安华峰旅游投资有限责任公司,法人股东
|
王金义*,自然人股东
|
3 | 2015-08-03 | 法定代表人 |
王金义
|
王金义
|
4 | 2015-08-03 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2013-09-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 高浛* 董事长; 2 刘贵明 董事; 3 何永刚 董事; 4 高浛* 经理; 5 王鸿雁 监事;
|
1 王金义* 董事长; 4 王金义* 经理; 2 刘贵明 董事; 3 何永刚 董事; 5 王鸿雁 监事;
|
6 | 2013-09-29 | 法定代表人 |
高浛
|
王金义
|
7 | 2013-05-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 岳志军* 董事长; 2 李岩 董事; 3 沈磊 董事; 4 岳志军* 经理; 5 白学来 监事;
|
1 高浛* 董事长; 2 刘贵明 董事; 3 何永刚 董事; 4 高浛* 经理; 5 王鸿雁 监事;
|
8 | 2013-05-15 | 法定代表人 |
岳志军
|
高浛
|
9 | 2011-07-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
-
|
1 岳志军* 董事长; 2 李岩 董事; 3 沈磊 董事; 4 岳志军* 经理; 5 白学来 监事;
|
10 | 2011-07-04 | 法定代表人 |
曹东波
|
岳志军
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |